Gubernur Bank Indonesia ke-12 | |
---|---|
Masa jabatan 17 Mei 2003 – 16 Mei 2008 |
|
Presiden | Megawati Soekarnoputri Susilo Bambang Yudhoyono |
Didahului oleh | Syahril Sabirin |
Digantikan oleh | Boediono |
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia ke-8 | |
Masa jabatan
12 Juni 2001 – 9 Agustus 2001 |
|
Presiden | Abdurahman Wahid |
Didahului oleh | Rizal Ramli |
Digantikan oleh | Dorodjatun Kuntjoro-Jakti |
Informasi pribadi | |
Lahir | 10 Juli 1947 Garut, Jawa Barat, Indonesia |
Agama | Islam |
Burhanuddin Abdullah Lahir di Garut, 1947, adalah Gubernur
Bank Indonesia sejak tahun 2003. Ia juga adalah Gubernur untuk
International Monetary Fund (IMF), Washington DC, di Indonesia.
Sebelumnya, tahun 2001, ia pernah menjabat sebagai Menteri Koodinator
Perekonomian di bawah Pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid. Ia juga
adalah Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) periode
2003-2006, dan terpilih kembali untuk periode 2006-2008. Selama
kariernya di Bank Indonesia ia pernah menduduki beberapa jabatan di
dalam dan luar negeri.
Burhanuddin memperoleh gelar Sarjana Pertanian (Ir) dari Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran
Bandung tahun 1974, Master of Arts (MA) di bidang Ekonomi dari Michigan
State University, USA (1984), dan Doktor Honoris Causa di bidang
Ekonomi dari Universitas Diponegoro (2006).
Post a Comment
Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan.