Gubernur Jawa Barat ke-5 | |
---|---|
Masa jabatan 1951 – 1956 |
|
Presiden | Ir. Soekarno |
Didahului oleh | R. Mas Sewara |
Digantikan oleh | R. Mas Sewara |
Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia ke-12 | |
Masa jabatan 11 Oktober 1967 – 6 Juni 1968 |
|
Presiden | Soeharto |
Didahului oleh | Sarino Mangunpranoto |
Digantikan oleh | Mashuri Saleh |
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ke-13 | |
Masa jabatan 09 April 1957 – 10 Juli 1959 |
|
Presiden | Ir. Soekarno |
Didahului oleh | Mr. R Sunarjo |
Digantikan oleh | Ipik Gandamana |
Informasi pribadi | |
Lahir | Mohamad Sanusi Hardjadinata |
Kebangsaan | Indonesia |
Agama | Islam |
Mohamad Sanusi Hardjadinata (lahir di Garut, Jawa Barat, 24 Juni 1914 – meninggal 12 Desember 1995 pada umur 81 tahun) adalah seorang politikus Indonesia.
Karier politiknya diawali sebagai Ketua PNI Cabang Garut (1947), Wakil Residen Priangan (1947-1948) dan Residen Madiun (1948-1949), Residen Priangan (1950- 1951), Gubernur Jawa Barat (Juli 1951-1957), Mendagri sampai 1959 dan Rektor Unpad hingga 1966. Sebelum turun dari panggung politik, posisi Sanusi adalah Ketua PDI. Dia mengundurkan diri sebagai ketua pada Oktober 1980. Dia pernah menjadi Gubernur Jawa Barat ke-5 pada tahun 1951 sampai 1956, Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Karya (1957-1959) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Ampera II (1967-1968).
Didahului oleh: R. Mas Sewara |
Gubernur Jawa Barat 1951—1956 |
Digantikan oleh: Ipik Gandamana |
Didahului oleh: R Sunarjo |
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 1957—1959 |
Digantikan oleh: Ipik Gandamana |
Didahului oleh: Sarino Mangunpranoto |
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1967—1968 |
Digantikan oleh: Mashuri Saleh |
Post a Comment
Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan.